Verbandsrat |
Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf-Wackersdorf | Stadt Schwandorf | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | Stadtrat | Stadtrat |
Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf-Wackersdorf | Stadt Schwandorf | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | |
Zweckverband Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Stadt Schwandorf | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93 | Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | Verbandsrat | Verbandsrat |
Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93 | Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Verbandsrat | Verbandsrat |
Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93 | Stadt Schwandorf | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | |
Verbandsversammlung | Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf-Wackersdorf | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.01.2011 | 30.04.2014 | von 01.01.2011 bis 30.04.2014 | Verbandsrat | Verbandsrat |
Verbandsversammlung | Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf-Wackersdorf | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Verbandsrat | Verbandsrat |
Weitere Bürgermeister |
Stadtrat | Stadt Schwandorf | CSU | CSU Stadtrat | Stadtrat | 01.05.2002 | | von 01.05.2002 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Ausschusssprecher |
Planungs- und Umweltausschuss | Stadt Schwandorf | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 | |
Planungs- und Umweltausschuss | Stadt Schwandorf | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | |
Hauptausschuss | Stadt Schwandorf | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 | |
Hauptausschuss | Stadt Schwandorf | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Bürgermeister/Fraktionsvorsitzender | Bürgermeister/Fraktionsvorsitzender |
Ferienausschuss | Stadt Schwandorf | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 01.01.2007 | 30.04.2014 | von 01.01.2007 bis 30.04.2014 | |
Ferienausschuss | Stadt Schwandorf | CSU | CSU Ausschusssprecher | Ausschusssprecher | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | |